25. februar 2021Maria Rosenbæk Svane forlater ledelsenMaria Rosenbæk Svane IVSMaria Rosenbæk Svane forlater ledelsen for Maria Rosenbæk Svane IVS etter en periode på 5 år.Se mere
25. februar 2021Endring i eierkretsenMaria Rosenbæk Svane IVSMaria Rosenbæk Svane er ikke lenger registrert som reell eier av Maria Rosenbæk Svane IVS.Se mere
14. desember 2020Maria Rosenbæk Svane forlater styretBifrost Rejser ApSMaria Rosenbæk Svane forlater styret for Bifrost Rejser ApS etter en periode på 5 år.Se mere
12. august 2020Overskudd på DKK 0 Maria Rosenbæk Svane IVSMaria Rosenbæk Svane IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Maria Rosenbæk Svane er medlem af ledelsen.Se mere
29. juli 2020Endring i eierkretsenBifrost Rejser ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Bifrost Rejser ApS. Maria Rosenbæk Svane er medlem av styret.Se mere
5. november 2019Overskudd på DKK 0 Maria Rosenbæk Svane IVSMaria Rosenbæk Svane IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Maria Rosenbæk Svane er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2019Overskudd på DKK 50.108 Bifrost Rejser ApSBifrost Rejser ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Maria Rosenbæk Svane er medlem av styret.Se mere
22. november 2018Overskudd på DKK 0 Maria Rosenbæk Svane IVSMaria Rosenbæk Svane IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Maria Rosenbæk Svane er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2018Underskudd på DKK 127.746 Bifrost Rejser ApSBifrost Rejser ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Maria Rosenbæk Svane er medlem av styret.Se mere
10. november 2017Overskudd på DKK 0 Maria Rosenbæk Svane IVSMaria Rosenbæk Svane IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Maria Rosenbæk Svane er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2017Underskudd på DKK 446.760 Bifrost Rejser ApSBifrost Rejser ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Maria Rosenbæk Svane er medlem av styret.Se mere
29. desember 2016Underskudd på DKK 12.250 Maria Rosenbæk Svane IVSMaria Rosenbæk Svane IVS offentliggjør regnskap for perioden 22. september 2015 til 30. juni. Maria Rosenbæk Svane er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2016Underskudd på DKK 543.979 Bifrost Rejser ApSBifrost Rejser ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2015 til 30. juni. Maria Rosenbæk Svane er medlem av styret.Se mere
23. september 2016Endring i eierkretsenMaria Rosenbæk Svane IVSMaria Rosenbæk Svane registrert som reell eier av Maria Rosenbæk Svane IVS.Se mere
23. september 2015StiftelseBifrost Rejser ApSBifrost Rejser ApS stiftes i bransjen rejsebureauer. Maria Rosenbæk Svane er medlem av styret.Se mere
22. september 2015StiftelseMaria Rosenbæk Svane IVSMaria Rosenbæk Svane IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Maria Rosenbæk Svane er medlem af ledelsen.Se mere