11. oktober 2011Maria Zoey Sommer forlater ledelsenGMA FUND MANAGEMENT ApSMaria Zoey Sommer forlater ledelsen for GMA FUND MANAGEMENT ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. september 2011Maria Zoey Sommer forlater styretYELLOWMAN ApSMaria Zoey Sommer forlater styret for YELLOWMAN ApS etter en periode på 3 år.Se mere
18. august 2011Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGGMA FUND MANAGEMENT ApSTidligere status: Normal. Maria Zoey Sommer er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2010Nytt navn: GMA FUND MANAGEMENT ApSGITTE MARIA ANDERSSON HOLDING ApSGITTE MARIA ANDERSSON HOLDING ApS skifter navn til GMA FUND MANAGEMENT ApS. Maria Zoey Sommer er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2010Ny status UNDER KONKURSYELLOWMAN ApSTidligere status: Normal. Maria Zoey Sommer er medlem av styret.Se mere
14. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortYELLOWMAN ApSYELLOWMAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Maria Zoey Sommer er medlem av styret.Se mere
14. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortGITTE MARIA ANDERSSON HOLDING ApSGITTE MARIA ANDERSSON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Maria Zoey Sommer er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2009AdresseendringYELLOWMAN ApSYELLOWMAN ApS flytter fra Valby til Rødovre. Maria Zoey Sommer er medlem av styret.Se mere
1. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortGITTE MARIA ANDERSSON HOLDING ApSGITTE MARIA ANDERSSON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Maria Zoey Sommer er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortYELLOWMAN ApSYELLOWMAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2008 til 31. desember 2008. Maria Zoey Sommer er medlem av styret.Se mere
29. april 2009AdresseendringYELLOWMAN ApSYELLOWMAN ApS flytter fra Frederiksberg C til Valby. Maria Zoey Sommer er medlem av styret.Se mere
14. august 2008Maria Zoey Sommer blir med i styretYELLOWMAN ApSMaria Zoey Sommer blir med i styret for YELLOWMAN ApS.Se mere
14. august 2008Robert Graham Turner blir adm. direktørYELLOWMAN ApSRobert Graham Turner blir adm. direktør i YELLOWMAN ApS. Maria Zoey Sommer er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008StiftelseGITTE MARIA ANDERSSON HOLDING ApSGITTE MARIA ANDERSSON HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Maria Zoey Sommer er medlem af ledelsen.Se mere