9. oktober 2023Overskudd på DKK 19.599 Holdingselskabet Langeland ApSHoldingselskabet Langeland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mariah Sama Veith eier 100% av virksomheten.Se mere
4. september 2023Endring i eierkretsenDriftsselskabet Langeland ApSMariah Sama Veith er ikke lenger registrert som reell eier av Driftsselskabet Langeland ApS.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 207.376 Holdingselskabet Langeland ApSHoldingselskabet Langeland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mariah Sama Veith eier 100% av virksomheten.Se mere
3. februar 2022Athumani Maharage Tamimu blir med i ledelsenHoldingselskabet Langeland ApSAthumani Maharage Tamimu blir med i ledelsen for Holdingselskabet Langeland ApS. Mariah Sama Veith eier 100% av virksomheten.Se mere
28. januar 2022Mariah Sama Veith forlater ledelsenHoldingselskabet Langeland ApSMariah Sama Veith forlater ledelsen for Holdingselskabet Langeland ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 208.681 Holdingselskabet Langeland ApSHoldingselskabet Langeland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mariah Sama Veith er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2020Underskudd på DKK 73.674 Holdingselskabet Langeland ApSHoldingselskabet Langeland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mariah Sama Veith er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020Mariah Sama Veith forlater ledelsenDriftsselskabet Langeland ApSMariah Sama Veith forlater ledelsen for Driftsselskabet Langeland ApS etter en periode på 2 år.Se mere
3. juli 2020Ny status UNDER KONKURSDriftsselskabet Langeland ApSTidligere status: Normal. Mariah Sama Veith eier 100% av virksomheten.Se mere
27. mai 2020Ny bransje: HotellerHoldingselskabet Langeland ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Mariah Sama Veith er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2019Underskudd på DKK 428.282 Driftsselskabet Langeland ApSDriftsselskabet Langeland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mariah Sama Veith er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2019Underskudd på DKK 355.195 Holdingselskabet Langeland ApSHoldingselskabet Langeland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mariah Sama Veith er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2018Underskudd på DKK 39.800 Holdingselskabet Langeland ApSHoldingselskabet Langeland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mariah Sama Veith er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2018Underskudd på DKK 46.383 Driftsselskabet Langeland ApSDriftsselskabet Langeland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mariah Sama Veith er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2018Endring i eierkretsenHMKIH ApSMariah Sama Veith er ikke lenger registrert som reell eier av HMKIH ApS.Se mere
8. august 2018Endring i eierkretsenTCD ApSMariah Sama Veith er ikke lenger registrert som reell eier av TCD ApS.Se mere
28. mai 2018Mariah Sama Veith blir med i ledelsenHoldingselskabet Langeland ApSMariah Sama Veith erstatter Louis Clovis i ledelsen for Holdingselskabet Langeland ApS etter en periode på 4 uker.Se mere
28. mai 2018Mariah Sama Veith blir med i ledelsenDriftsselskabet Langeland ApSMariah Sama Veith erstatter Louis Clovis i ledelsen for Driftsselskabet Langeland ApS etter en periode på 4 uker.Se mere
7. mai 2018Underskudd på DKK 42.477 TOP CLEAN DANMARK ApSTOP CLEAN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mariah Sama Veith eier 100% av virksomheten.Se mere
7. mai 2018Underskudd på DKK 24.048 HMK Invest Holding ApSHMK Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mariah Sama Veith eier 100% av virksomheten.Se mere