17. desember 2023Overskudd på DKK 222.635 FORLAGET NY VIDENSKAB ApSFORLAGET NY VIDENSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2023Overskudd på DKK 111.241 HOUSE OF TRENDS COMPANY ApSHOUSE OF TRENDS COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2023Underskudd på DKK 8.534 HELSESELSKABET ApSHELSESELSKABET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2022Underskudd på DKK 7.560 HELSESELSKABET ApSHELSESELSKABET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Underskudd på DKK 685 FORLAGET NY VIDENSKAB ApSFORLAGET NY VIDENSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 12.110 HOUSE OF TRENDS COMPANY ApSHOUSE OF TRENDS COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2022Mikael Gundlach Thorstholm blir med i ledelsenHELSESELSKABET ApSMikael Gundlach Thorstholm erstatter Søren Dines Larsen i ledelsen for HELSESELSKABET ApS etter en periode på 11 år. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2021Overskudd på DKK 38.093 FORLAGET NY VIDENSKAB ApSFORLAGET NY VIDENSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2021Underskudd på DKK 28.880 HOUSE OF TRENDS COMPANY ApSHOUSE OF TRENDS COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2021Underskudd på DKK 7.699 HELSESELSKABET ApSHELSESELSKABET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.HELSESELSKABET ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2020Overskudd på DKK 16.089 HOUSE OF TRENDS COMPANY ApSHOUSE OF TRENDS COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2020Overskudd på DKK 41.009 FORLAGET NY VIDENSKAB ApSFORLAGET NY VIDENSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2020Underskudd på DKK 8.011 HELSESELSKABET ApSHELSESELSKABET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2019Overskudd på DKK 286.523 HOUSE OF TRENDS COMPANY ApSHOUSE OF TRENDS COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2019Overskudd på DKK 71.967 FORLAGET NY VIDENSKAB ApSFORLAGET NY VIDENSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2019Underskudd på DKK 6.608 HELSESELSKABET ApSHELSESELSKABET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2018Underskudd på DKK 6.211 HELSESELSKABET ApSHELSESELSKABET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2018Underskudd på DKK 986 HOUSE OF TRENDS COMPANY ApSHOUSE OF TRENDS COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2018Overskudd på DKK 106.263 FORLAGET NY VIDENSKAB ApSFORLAGET NY VIDENSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mariane Damkjær Munksgaard er medlem af ledelsen.Se mere