16. desember 2022Mariann Kjær Svendsen forlater ledelsenPLF 8088 ApSMariann Kjær Svendsen forlater ledelsen for PLF 8088 ApS etter en periode på 19 år.Se mere
16. desember 2022Endring i eierkretsenPLF 8088 ApSMariann Kjær Svendsen er ikke lenger registrert som reell eier av PLF 8088 ApS.Se mere
10. august 2022Underskudd på DKK 614 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021Underskudd på DKK 2.842 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.PLF 8088 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2020Underskudd på DKK 1.076 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2019Underskudd på DKK 250 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2018Underskudd på DKK 5.130 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2017Overskudd på DKK 0 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2016Overskudd på DKK 0 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2015Overskudd på DKK 0 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2014Underskudd på DKK 13.587 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2014Mariann Kjær Svendsen forlater styretKLS ENERGY A/SMariann Kjær Svendsen forlater styret for KLS ENERGY A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
1. august 2014Ny bransje: Fremstilling af vindmøller og dele hertilKLS ENERGY A/STidligere bransje: Uoplyst. Mariann Kjær Svendsen er medlem av styret.Se mere
30. mars 2014StiftelseKLS ENERGY A/SKLS ENERGY A/S stiftes i bransjen uoplyst. Mariann Kjær Svendsen er medlem av styret.Se mere
9. desember 2013Overskudd på DKK 792 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2012Overskudd på DKK 771 PLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortPLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortPLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortPLF 8088 ApSPLF 8088 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Mariann Kjær Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere