10. september 2010Mariann Lyng Olesen forlater styretTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSMariann Lyng Olesen forlater styret for TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS etter en periode på 23 år.Se mere
30. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
28. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
29. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
28. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
23. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
3. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
2. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
19. desember 2002Endring i eierkretsenTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSClaus Olesen registrert som reell eier av TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
29. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
24. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
18. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
27. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
28. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
12. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
13. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere
4. september 1987StiftelseTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApSTØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Mariann Lyng Olesen er styreleder.Se mere