12. mai 2004Marianne Beck forlater styretKNUD BECK HOLDING ApSMarianne Beck forlater styret for KNUD BECK HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
17. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortKNUD BECK HOLDING A/SKNUD BECK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortKNUD BECK HOLDING A/SKNUD BECK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
4. februar 2002AdresseendringKNUD BECK HOLDING A/SKNUD BECK HOLDING A/S flytter fra Esbjerg til Esbjerg N. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
20. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortKNUD BECK HOLDING A/SKNUD BECK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
26. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortKNUD BECK HOLDING A/SKNUD BECK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
25. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortKNUD BECK HOLDING A/SKNUD BECK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
4. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortKNUD BECK HOLDING A/SKNUD BECK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
1. januar 1998Marianne Beck forlater styretKNUD BECK A/SMarianne Beck forlater styret for KNUD BECK A/S etter en periode på 13 år.Se mere
1. januar 1998Marianne Beck blir med i styretKNUD BECK HOLDING A/SMarianne Beck blir med i styret for KNUD BECK HOLDING A/S.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortKNUD BECK A/SKNUD BECK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
25. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortKNUD BECK A/SKNUD BECK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
9. april 1992Marianne Beck forlater styretAKTIESELSKABET AF 20. JUNI 1985.Marianne Beck forlater styret for AKTIESELSKABET AF 20. JUNI 1985. etter en periode på 7 år.Se mere
1. april 1992Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAKTIESELSKABET AF 20. JUNI 1985.Tidligere status: Normal. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
3. juli 1990Nytt navn: KNUD BECK A/SApS KBUS 8 NR. 968ApS KBUS 8 NR. 968 skifter navn til KNUD BECK A/S. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
3. juli 1990Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 20. JUNI 1985.KNUD BECK A/SKNUD BECK A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 20. JUNI 1985.. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
4. mai 1988Kirsten Marie Beck forlater styretKNUD BECK A/SKirsten Marie Beck forlater styret for KNUD BECK A/S etter en periode på 3 år. Marianne Beck er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juni 1985StiftelseKNUD BECK A/SKNUD BECK A/S stiftes i 1985. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere
17. januar 1985StiftelseApS KBUS 8 NR. 968ApS KBUS 8 NR. 968 stiftes i bransjen engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. Marianne Beck er medlem av styret.Se mere