20. juniUnderskudd på DKK 573.010 FONDEN FOR HERNING VANDRERHJEMFONDEN FOR HERNING VANDRERHJEM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Bjørn er medlem av styret.Se mere
21. april 2023Overskudd på DKK 571.203 FONDEN FOR HERNING VANDRERHJEMFONDEN FOR HERNING VANDRERHJEM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marianne Bjørn er medlem av styret.Se mere
19. april 2023Ulla de Wolff blir med i styretFONDEN FOR HERNING VANDRERHJEMUlla de Wolff blir med i styret for FONDEN FOR HERNING VANDRERHJEM. Marianne Bjørn er fortsatt styremedlem.Se mere
6. april 2022Underskudd på DKK 254.476 FONDEN FOR HERNING VANDRERHJEMFONDEN FOR HERNING VANDRERHJEM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marianne Bjørn er medlem av styret.Se mere
3. januar 2022Marianne Bjørn blir med i styretFONDEN FOR HERNING VANDRERHJEMMarianne Bjørn blir med i styret for FONDEN FOR HERNING VANDRERHJEM.Se mere
17. februar 1998Marianne Bjørn forlater styretVILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/SMarianne Bjørn forlater styret for VILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/S etter en periode på 12 år.Se mere
15. august 1997Ny status UNDER KONKURSVILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/STidligere status: Normal. Marianne Bjørn er medlem av styret.Se mere
14. juni 1991Flere forlater styretVILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/S2 medlemmer forlater styret for VILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/S. Marianne Bjørn er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juni 1991Per Voetmann forlater ledelsenVILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/SPer Voetmann forlater ledelsen for VILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/S etter en periode på 6 år. Marianne Bjørn er medlem av styret.Se mere
4. januar 1990Henry Andersen forlater styretVILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/SHenry Andersen forlater styret for VILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/S etter en periode på 4 år. Marianne Bjørn er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 1988Henry Andersen forlater ledelsenVILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/SHenry Andersen forlater ledelsen for VILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/S etter en periode på 2 år. Marianne Bjørn er medlem av styret.Se mere
9. desember 1985StiftelseVILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/SVILDBJERG EJENDOMSSELSKAB A/S stiftes i 1985. Marianne Bjørn er medlem av styret.Se mere