8. februarOverskudd på DKK 121.654 MAST INVEST ApSMAST INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Bøss Lystrup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. februarOverskudd på DKK 10 mio.PLEJEVIKAR ApSPLEJEVIKAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Bøss Lystrup eier 50% av virksomheten.Se mere
7. februarOverskudd på DKK 10 mio.PL Group ApSPL Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Bøss Lystrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023StiftelseWIME ApSWIME ApS stiftes i bransjen engroshandel med vin og spiritus. Marianne Bøss Lystrup er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2023Overskudd på DKK 20 mio.PLEJEVIKAR ApSPLEJEVIKAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marianne Bøss Lystrup eier 50% av virksomheten.Se mere
7. februar 2023Overskudd på DKK 20 mio.PL Group ApSPL Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marianne Bøss Lystrup er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2023Overskudd på DKK 57.715 MAST INVEST ApSMAST INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marianne Bøss Lystrup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. februar 2022Overskudd på DKK 61.478 MAST INVEST ApSMAST INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marianne Bøss Lystrup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. februar 2022Overskudd på DKK 7,5 mio.PL Group ApSPL Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marianne Bøss Lystrup er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2022Overskudd på DKK 7,8 mio.PLEJEVIKAR ApSPLEJEVIKAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marianne Bøss Lystrup eier 50% av virksomheten.Se mere
11. januar 2022Endring i eierkretsenSTEM ApSMarianne Bøss Lystrup er ikke lenger registrert som reell eier av STEM ApS.Se mere
11. januar 2022Endring i eierkretsenSTEM HOLDING ApSMarianne Bøss Lystrup er ikke lenger registrert som reell eier av STEM HOLDING ApS.Se mere
1. januar 2022Marianne Bøss Lystrup blir med i ledelsenPL Group ApSMarianne Bøss Lystrup blir med i ledelsen for PL Group ApS.Se mere
1. januar 2022Stephan Bøss Lystrup blir adm. direktørPL Group ApSStephan Bøss Lystrup blir adm. direktør i PL Group ApS. Marianne Bøss Lystrup er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. oktober 2021Marianne Bøss Lystrup slutter som adm. direktørSTEM HOLDING ApSMarianne Bøss Lystrup slutter som adm. direktør i STEM HOLDING ApS.Se mere
5. oktober 2021Marianne Bøss Lystrup slutter som adm. direktørSTEM ApSMarianne Bøss Lystrup slutter som adm. direktør i STEM ApS.Se mere
5. oktober 2021Marianne Bøss Lystrup forlater styretSTEM HOLDING ApSMarianne Bøss Lystrup forlater styret for STEM HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
5. oktober 2021Marianne Bøss Lystrup forlater styretSTEM ApSMarianne Bøss Lystrup forlater styret for STEM ApS etter en periode på 6 år.Se mere
5. oktober 2021Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONSTEM ApSTidligere status: Normal. Marianne Bøss Lystrup eier 50% av virksomheten.Se mere
5. oktober 2021Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONSTEM HOLDING ApSTidligere status: Normal. Marianne Bøss Lystrup eier 50% av virksomheten.Se mere