12. februar 2016Susanne Eide Clausen blir med i styretE-CAPITAL A/SSusanne Eide Clausen erstatter Marianne Dyrhauge Eide i styret for E-CAPITAL A/S etter en periode på 15 år.Se mere
2. juni 2015Overskudd på DKK 4,9 mio.E-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
27. oktober 2014Marianne Dyrhauge Eide forlater ledelsenASRAM ApSMarianne Dyrhauge Eide forlater ledelsen for ASRAM ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
1. juli 2014AdresseendringE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S flytter til ny adresse i Vedbæk. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
1. juli 2014AdresseendringASRAM ApSASRAM ApS flytter til ny adresse i Vedbæk. Marianne Dyrhauge Eide er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 634.886 E-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
29. mai 2014Overskudd på DKK 122.354 ASRAM ApSASRAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. januar 2013 til 31. desember 2013. Marianne Dyrhauge Eide er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2013AdresseendringASRAM ApSASRAM ApS flytter til ny adresse i Vedbæk. Marianne Dyrhauge Eide er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2013Marianne Dyrhauge Eide blir med i ledelsenASRAM ApSMarianne Dyrhauge Eide blir med i ledelsen for ASRAM ApS.Se mere
8. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
2. april 2013AdresseendringE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S flytter til ny adresse i Vedbæk. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
28. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
4. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
14. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseE-CAPITAL A/STidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
3. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere
15. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortE-CAPITAL A/SE-CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Marianne Dyrhauge Eide er styreleder.Se mere