7. januar 1994Marianne Kristensen forlater styretLMS-HOLDING A/SMarianne Kristensen forlater styret for LMS-HOLDING A/S etter en periode på 15 år.Se mere
28. desember 1993Marianne Kristensen forlater styretROUSSELL GRAFISK PRODUKTION A/SMarianne Kristensen forlater styret for ROUSSELL GRAFISK PRODUKTION A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. desember 1993Marianne Kristensen forlater styretSVALLING OFFSET A/SMarianne Kristensen forlater styret for SVALLING OFFSET A/S etter en periode på 10 år.Se mere
30. juni 1993Søren Kristensen forlater styretSVALLING OFFSET A/SSøren Kristensen forlater styret for SVALLING OFFSET A/S etter en periode på 9 år. Marianne Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. januar 1992Flere forlater styretSVALLING OFFSET A/S3 medlemmer forlater styret for SVALLING OFFSET A/S. Marianne Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. januar 1992Finn Puck Svalling forlater ledelsenSVALLING OFFSET A/SFinn Puck Svalling forlater ledelsen for SVALLING OFFSET A/S etter en periode på 8 år. Marianne Kristensen er medlem av styret.Se mere
24. september 1990Flere forlater styretSVALLING OFFSET A/S2 medlemmer forlater styret for SVALLING OFFSET A/S. Marianne Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. september 1990Thomas Puck Svalling forlater ledelsenSVALLING OFFSET A/SThomas Puck Svalling forlater ledelsen for SVALLING OFFSET A/S etter en periode på 6 år. Marianne Kristensen er medlem av styret.Se mere
29. mai 1990Per Kristiansen forlater styretLMS-HOLDING A/SPer Kristiansen forlater styret for LMS-HOLDING A/S etter en periode på 11 år. Marianne Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. desember 1989Nytt navn: ROUSSELL GRAFISK PRODUKTION A/SA/S PSE 10 NR. 1641A/S PSE 10 NR. 1641 skifter navn til ROUSSELL GRAFISK PRODUKTION A/S. Marianne Kristensen er medlem av styret.Se mere
23. desember 1989Nytt navn: LMS-HOLDING A/SROUSSEL - GRAFISK PRODUKTION A/SROUSSEL - GRAFISK PRODUKTION A/S skifter navn til LMS-HOLDING A/S. Marianne Kristensen er medlem av styret.Se mere
22. desember 1989Flere forlater styretA/S PSE 10 NR. 16413 medlemmer forlater styret for A/S PSE 10 NR. 1641. Marianne Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. desember 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 10 NR. 1641Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 10 NR. 1641 etter en periode på 6 måneder. Marianne Kristensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1989StiftelseA/S PSE 10 NR. 1641A/S PSE 10 NR. 1641 stiftes i 1989. Marianne Kristensen er medlem av styret.Se mere
1. mai 1984StiftelseSVALLING OFFSET A/SSVALLING OFFSET A/S stiftes i 1984. Marianne Kristensen er medlem av styret.Se mere
2. mars 1979StiftelseROUSSEL - GRAFISK PRODUKTION A/SROUSSEL - GRAFISK PRODUKTION A/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Marianne Kristensen er medlem av styret.Se mere