21. oktober 2002Marianne Kvist forlater styretNISSAN MOTOR DANMARK A/SMarianne Kvist forlater styret for NISSAN MOTOR DANMARK A/S etter en periode på 72 år.Se mere
17. oktober 2002Ann Strøby Nielsen blir med i styretNISSAN MOTOR DANMARK A/SAnn Strøby Nielsen blir med i styret for NISSAN MOTOR DANMARK A/S. Marianne Kvist er fortsatt styremedlem.Se mere
14. oktober 2002AdresseendringNISSAN MOTOR DANMARK A/SNISSAN MOTOR DANMARK A/S flytter fra Kvistgård til Kokkedal. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortNISSAN MOTOR DANMARK A/SNISSAN MOTOR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
19. september 2001Finn Lykke blir adm. direktørNISSAN MOTOR DANMARK A/SFinn Lykke erstatter Jannik Friis som adm. direktør i NISSAN MOTOR DANMARK A/S. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
7. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortNISSAN MOTOR DANMARK A/SNISSAN MOTOR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
15. mars 2001Peter Meier Jæger blir med i styretNISSAN MOTOR DANMARK A/SPeter Meier Jæger erstatter Kim Thorsted i styret for NISSAN MOTOR DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Marianne Kvist er fortsatt styremedlem.Se mere
4. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortNISSAN MOTOR DANMARK A/SNISSAN MOTOR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
28. april 2000Vagn Holck-Andersen forlater styretNISSAN MOTOR DANMARK A/SVagn Holck-Andersen forlater styret for NISSAN MOTOR DANMARK A/S etter en periode på 69 år. Marianne Kvist er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mars 2000Jannik Friis blir adm. direktørNISSAN MOTOR DANMARK A/SJannik Friis erstatter Morten Hannesbo som adm. direktør i NISSAN MOTOR DANMARK A/S. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
3. februar 2000Kim Thorsted blir med i styretNISSAN MOTOR DANMARK A/SKim Thorsted erstatter Jan Kaj Nielsen i styret for NISSAN MOTOR DANMARK A/S etter en periode på 6 år. Marianne Kvist er fortsatt styremedlem.Se mere
11. november 1999AdresseendringNISSAN MOTOR DANMARK A/SNISSAN MOTOR DANMARK A/S flytter til ny adresse i Kvistgård. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
2. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortNISSAN MOTOR DANMARK A/SNISSAN MOTOR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
6. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortNISSAN MOTOR DANMARK A/SNISSAN MOTOR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
23. april 1998Erstatning i styretNISSAN MOTOR DANMARK A/S3 endringer i styret for NISSAN MOTOR DANMARK A/S. Marianne Kvist er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortNISSAN MOTOR DANMARK A/SNISSAN MOTOR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
10. februar 1997Morten Hannesbo blir adm. direktørNISSAN MOTOR DANMARK A/SMorten Hannesbo erstatter Per Kold som adm. direktør i NISSAN MOTOR DANMARK A/S. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
11. september 1996Jens Christian Lorenzen blir med i styretNISSAN MOTOR DANMARK A/SJens Christian Lorenzen erstatter Anders Karl Bruun i styret for NISSAN MOTOR DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Marianne Kvist er fortsatt styremedlem.Se mere
17. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortNISSAN MOTOR DANMARK A/SNISSAN MOTOR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Marianne Kvist er medlem av styret.Se mere
16. mai 1994Anders Karl Bruun blir med i styretNISSAN MOTOR DANMARK A/SAnders Karl Bruun erstatter Klavs Olsen i styret for NISSAN MOTOR DANMARK A/S etter en periode på 12 måneder. Marianne Kvist er fortsatt styremedlem.Se mere