25. juni 2018 · i dagUge 25: Bestyrelses- og lederrokaderI bestyrelsen i begge selskaber er Marianne Lene Jessen trådt ud (kilde: Les artikkel
22. juni 2018 · Electronic SupplyNyt fra direktioner og bestyrelser i branchenI bestyrelsen i begge selskaber er Marianne Lene Jessen trådt ud (kilde: Les artikkel
30. mai 2018Marianne Lene Jessen forlater styretPAJ SENSOR A/SMarianne Lene Jessen forlater styret for PAJ SENSOR A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. mai 2018Marianne Lene Jessen forlater styretPAJ EMS A/SMarianne Lene Jessen forlater styret for PAJ EMS A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. mai 2018Marianne Lene Jessen forlater styretPAJ SAFETY A/SMarianne Lene Jessen forlater styret for PAJ SAFETY A/S etter en periode på 5 år.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 64.716 PAJ EMS A/SPAJ EMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 212.490 PAJ SENSOR A/SPAJ SENSOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 201.109 PAJ SAFETY A/SPAJ SAFETY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2016Overskudd på DKK 1,6 mio.PAJ EMS A/SPAJ EMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2016Overskudd på DKK 304.730 PAJ SAFETY A/SPAJ SAFETY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2016Overskudd på DKK 232.366 PAJ SENSOR A/SPAJ SENSOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2016Endring i eierkretsenPAJ EMS A/SMette Kristina Jessen registrert som reell eier av PAJ EMS A/S. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2015Underskudd på DKK 376.683 PAJ SENSOR A/SPAJ SENSOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2015Overskudd på DKK 271.218 PAJ EMS A/SPAJ EMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2015Overskudd på DKK 331.814 PAJ SAFETY A/SPAJ SAFETY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2015Endring i eierkretsenPAJ SENSOR A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av PAJ SENSOR A/S. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2015Endring i eierkretsenPAJ EMS A/SLine Merete Bruun Jessen registrert som reell eier av PAJ EMS A/S. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2015Endring i eierkretsenPAJ SAFETY A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av PAJ SAFETY A/S. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
27. januar 2015Endring i eierkretsenPAJ SENSOR A/SMette Kristina Jessen registrert som reell eier av PAJ SENSOR A/S. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere
9. juli 2014Overskudd på DKK 37.972 PAJ EMS A/SPAJ EMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Marianne Lene Jessen er medlem av styret.Se mere