25. mai 2009Marianne Rasmussen forlater styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSMarianne Rasmussen forlater styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS etter en periode på 4 år.Se mere
18. desember 2008Ruth Margit Danlev forlater styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSRuth Margit Danlev forlater styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS etter en periode på 3 år. Marianne Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. november 2008Arne Gotfredsen blir med i styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSArne Gotfredsen blir med i styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS. Marianne Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Marianne Rasmussen er medlem av styret.Se mere
11. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Marianne Rasmussen er medlem av styret.Se mere
24. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mars 2005 til 31. desember 2005. Marianne Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2005Ruth Margit Danlev blir med i styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSRuth Margit Danlev blir med i styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS. Marianne Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2005Vagn Askebjerg Nielsen blir med i styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSVagn Askebjerg Nielsen erstatter Hans Ivan Didriksen i styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS etter en periode på 4 måneder. Marianne Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 2005Ny bransje: VarmeforsyningLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSTidligere bransje: Uoplyst. Marianne Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2005StiftelseLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS stiftes i bransjen uoplyst. Marianne Rasmussen er medlem av styret.Se mere