10. juliUnderskudd på DKK 3,8 mio.RØRMOSELUND A/SRØRMOSELUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Richelsen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 446.877 KLØVERMARKSVEJ 30 ApSKLØVERMARKSVEJ 30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Richelsen eier 16,7% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 210.727 RØRMOSELUND A/SRØRMOSELUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marianne Richelsen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. mai 2023Underskudd på DKK 290.055 KLØVERMARKSVEJ 30 ApSKLØVERMARKSVEJ 30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marianne Richelsen eier 16,7% av virksomheten.Se mere
4. desember 2022Endring i eierkretsenFRIRAS ApSMarianne Richelsen er ikke lenger registrert som reell eier av FRIRAS ApS.Se mere
12. juli 2022Underskudd på DKK 90.241 FRIRAS ApSFRIRAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marianne Richelsen eier 25% av virksomheten.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 196.389 RØRMOSELUND A/SRØRMOSELUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marianne Richelsen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. juni 2022Underskudd på DKK 172.043 KLØVERMARKSVEJ 30 ApSKLØVERMARKSVEJ 30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marianne Richelsen eier 16,7% av virksomheten.Se mere
20. juli 2021Overskudd på DKK 233.664 RØRMOSELUND A/SRØRMOSELUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marianne Richelsen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. juli 2021Underskudd på DKK 440.025 FRIRAS ApSFRIRAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marianne Richelsen eier 25% av virksomheten.Se mere
2. juni 2021Overskudd på DKK 193.743 KLØVERMARKSVEJ 30 ApSKLØVERMARKSVEJ 30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marianne Richelsen eier 16,7% av virksomheten.Se mere
18. desember 2020Dorte Rømer Rasmussen blir adm. direktørFRIRAS ApSDorte Rømer Rasmussen blir adm. direktør i FRIRAS ApS. Marianne Richelsen eier 25% av virksomheten.Se mere
29. august 2020Overskudd på DKK 717.990 RØRMOSELUND A/SRØRMOSELUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marianne Richelsen eier 50% av virksomheten.Se mere
28. august 2020Overskudd på DKK 950.870 FRIRAS ApSFRIRAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marianne Richelsen eier 25% av virksomheten.Se mere
15. februar 2020Overskudd på DKK 838.559 KLØVERMARKSVEJ 30 ApSKLØVERMARKSVEJ 30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marianne Richelsen eier 16,7% av virksomheten.Se mere
6. juni 2019Underskudd på DKK 1,2 mio.RØRMOSELUND A/SRØRMOSELUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Marianne Richelsen eier 50% av virksomheten.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 551.303 FRIRAS ApSFRIRAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Marianne Richelsen eier 25% av virksomheten.Se mere
13. februar 2019Overskudd på DKK 424.243 KLØVERMARKSVEJ 30 ApSKLØVERMARKSVEJ 30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Marianne Richelsen eier 16,7% av virksomheten.Se mere
30. juni 2018Endring i eierkretsenKLØVERMARKSVEJ 30 ApSMarianne Richelsen registrert som reell eier av KLØVERMARKSVEJ 30 ApS.Se mere
26. mars 2018Overskudd på DKK 4,5 mio.RØRMOSELUND A/SRØRMOSELUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Marianne Richelsen eier 50% av virksomheten.Se mere