11. februar 2008Marianne Steen Pedersen forlater ledelsenFLEXICON A/SMarianne Steen Pedersen forlater ledelsen for FLEXICON A/S etter en periode på 22 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.FLEXICON A/STidligere bransje: Fremstilling af emballeringsmaskiner. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2001Hans Bruun Petersen blir med i styretFLEXICON A/SHans Bruun Petersen blir med i styret for FLEXICON A/S. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2000Jens-Ole Kristiansen blir med i styretFLEXICON A/SJens-Ole Kristiansen erstatter Erling Larsen i styret for FLEXICON A/S etter en periode på 5 år. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 1999AdresseendringFLEXICON A/SFLEXICON A/S flytter til ny adresse i Ringsted. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 1998Jan Bendix forlater styretFLEXICON A/SJan Bendix forlater styret for FLEXICON A/S etter en periode på 12 år. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortFLEXICON A/SFLEXICON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 1994Erling Larsen blir med i styretFLEXICON A/SErling Larsen blir med i styret for FLEXICON A/S. Marianne Steen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 1990Marianne Steen Pedersen forlater ledelsenJENS OLE KRISTIANSEN, RALLY ApSMarianne Steen Pedersen forlater ledelsen for JENS OLE KRISTIANSEN, RALLY ApS etter en periode på 9 år.Se mere