30. januar 2023Endring i eierkretsenElektroPac IVSMarianne Sörevik Møller er ikke lenger registrert som reell eier av ElektroPac IVS.Se mere
27. januar 2023Endring i eierkretsenJMMSM HOLDING IVSMarianne Sörevik Møller er ikke lenger registrert som reell eier av JMMSM HOLDING IVS.Se mere
7. april 2022Ny status UNDER KONKURSElektroPac IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
7. mars 2022Ny status UNDER KONKURSJMMSM HOLDING IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
25. januar 2022Jesper Møller slutter som adm. direktørJMMSM HOLDING IVSJesper Møller slutter som adm. direktør i JMMSM HOLDING IVS. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
25. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGJMMSM HOLDING IVSTidligere status: Normal. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
24. januar 2022Jesper Møller slutter som adm. direktørElektroPac IVSJesper Møller slutter som adm. direktør i ElektroPac IVS. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
24. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGElektroPac IVSTidligere status: Normal. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
6. april 2021Underskudd på DKK 80.770 ElektroPac IVSElektroPac IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
6. april 2021Overskudd på DKK 0 JMMSM HOLDING IVSJMMSM HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
16. mars 2020Overskudd på DKK 0 ElektroPac IVSElektroPac IVS offentliggjør regnskap for perioden 27. september 2018 til 30. september 2019. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
16. mars 2020Overskudd på DKK 0 JMMSM HOLDING IVSJMMSM HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2018 til 30. september 2019. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
27. september 2018StiftelseElektroPac IVSElektroPac IVS stiftes i bransjen computerprogrammering. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
23. september 2018StiftelseJMMSM HOLDING IVSJMMSM HOLDING IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Marianne Sörevik Møller eier 50% av virksomheten.Se mere