24. januarUnderskudd på DKK 127.509 Comeon ApSComeon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
11. april 2023Overskudd på DKK 23.884 Comeon ApSComeon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
13. juli 2022AdresseendringComeon ApSComeon ApS flytter fra Herlufmagle til Næstved. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
25. januar 2022Underskudd på DKK 48.325 Comeon ApSComeon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
15. august 2021AdresseendringComeon ApSComeon ApS flytter fra Haslev til Herlufmagle. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
8. mars 2021Underskudd på DKK 568.204 Comeon ApSComeon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
2. mars 2021Endring i eierkretsenComeon ApSMaricel Rodico Tagara reduserer sitt reelle eierskap av Comeon ApS.Se mere
17. februar 2020Overskudd på DKK 475.974 Comeon ApSComeon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
18. september 2019Ny bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringComeon ApSTidligere bransje: Nedrivning. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
28. februar 2019Underskudd på DKK 7.586 Comeon ApSComeon ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2018Maricel rodicoTagara blir med i ledelsenComeon ApSMaricel rodicoTagara erstatter Kjeld Helsengren Hansen i ledelsen for Comeon ApS etter en periode på 2 år. Maricel Rodico Tagara eier 100% av virksomheten.Se mere
9. oktober 2018Endring i eierkretsenComeon ApSMaricel Rodico Tagara registrert som reell eier av Comeon ApS.Se mere