11. januar 2012Marie Christensen forlater ledelsenTC HOLDING 2005 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKABMarie Christensen forlater ledelsen for TC HOLDING 2005 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB etter en periode på 1 år.Se mere
11. januar 2012Marie Christensen forlater ledelsenTC INVEST AF 2008 ApSMarie Christensen forlater ledelsen for TC INVEST AF 2008 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
6. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortTC INVEST AF 2008 ApSTC INVEST AF 2008 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Marie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortTC HOLDING 2005 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKABTC HOLDING 2005 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Marie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2010Marie Christensen blir med i ledelsenTC INVEST AF 2008 ApSMarie Christensen erstatter Torkil Christensen i ledelsen for TC INVEST AF 2008 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
21. november 2010Marie Christensen blir med i ledelsenTC HOLDING 2005 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKABMarie Christensen erstatter Torkil Christensen i ledelsen for TC HOLDING 2005 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB etter en periode på 5 år.Se mere
21. desember 2003Torkil Christensen blir med i ledelsenWEEKEND-INVEST ApSTorkil Christensen erstatter Marie Christensen i ledelsen for WEEKEND-INVEST ApS etter en periode på 6 år.Se mere
10. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortWEEKEND-INVEST ApSWEEKEND-INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Marie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortWEEKEND-INVEST ApSWEEKEND-INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Marie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortWEEKEND-INVEST ApSWEEKEND-INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Marie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortWEEKEND-INVEST ApSWEEKEND-INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Marie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortWEEKEND-INVEST ApSWEEKEND-INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Marie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortWEEKEND-INVEST ApSWEEKEND-INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Marie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1998Marie Christensen blir med i ledelsenWEEKEND-INVEST ApSMarie Christensen erstatter Frits Hennebjerg Junge i ledelsen for WEEKEND-INVEST ApS etter en periode på 9 år.Se mere