30. november 2011Marie de Laitre forlater styretOBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApSMarie de Laitre forlater styret for OBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortOBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApSOBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Marie de Laitre er medlem av styret.Se mere
12. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortOBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApSOBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Marie de Laitre er medlem av styret.Se mere
10. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortOBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApSOBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Marie de Laitre er medlem av styret.Se mere
5. februar 2009Marie de Laitre blir med i styretOBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApSMarie de Laitre blir med i styret for OBERTHUR TECHNOLOGIES SERVICE ApS.Se mere