MØNTHUSET DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Marie Kerstin Bratani Olsson er adm. direktør i virksomheten.
Reidar Hellandsvik Nilsen forlater styret for MØNTHUSET DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Marie Kerstin Bratani Olsson er adm. direktør i virksomheten.
MØNTHUSET DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Marie Kerstin Bratani Olsson er adm. direktør i virksomheten.
MØNTHUSET DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Marie Kerstin Bratani Olsson er adm. direktør i virksomheten.
Paul Valfrid Gustafsson erstatter Marja Sylvia Valta i styret for MØNTHUSET DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Marie Kerstin Bratani Olsson er adm. direktør i virksomheten.
Outi Maarit Aarni-Sirvio erstatter Raimo Tapio Makkonen som styreleder hos MØNTHUSET DANMARK A/S etter en periode på 4 år. Marie Kerstin Bratani Olsson er adm. direktør i virksomheten.