22. augustClaudia Maria Colciago blir med i styretO2matic ApSClaudia Maria Colciago blir med i styret for O2matic ApS. Marie-Louise Little er fortsatt styremedlem.Se mere
13. augustEndring i eierkretsenHuman Bytes ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Human Bytes ApS. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
27. juniOle Kring forlater styretO2matic ApSOle Kring forlater styret for O2matic ApS etter en periode på 8 måneder. Marie-Louise Little er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 2.081 G'Day ApSG'Day ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marie-Louise Little er medlem af ledelsen.Se mere
28. maiUnderskudd på DKK 5,4 mio.Human Bytes ApSHuman Bytes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
28. maiUnderskudd på DKK 8,1 mio.O2matic ApSO2matic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
21. maiErstatning i styretO2matic ApS4 endringer i styret for O2matic ApS. Marie-Louise Little er fortsatt styremedlem.Se mere
1. marsArnt Lund blir adm. direktørO2matic ApSArnt Lund blir adm. direktør i O2matic ApS. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
29. februarOkan Ilker Görgen slutter som adm. direktørO2matic ApSOkan Ilker Görgen slutter som adm. direktør i O2matic ApS. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
25. januarUnderskudd på DKK 3,1 mio.Optheras A/SOptheras A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
10. november 2023Marie-Louise Little blir med i styretO2matic ApSMarie-Louise Little blir med i styret for O2matic ApS.Se mere
27. oktober 2023Marie-Louise Little forlater styretMyBlueLabel Compliance Services A/SMarie-Louise Little forlater styret for MyBlueLabel Compliance Services A/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. oktober 2023Thomas Magnussen forlater styretMyBlueLabel Compliance Services A/SThomas Magnussen forlater styret for MyBlueLabel Compliance Services A/S etter en periode på 2 år. Marie-Louise Little er fortsatt styremedlem.Se mere
25. oktober 2023Peter Mørch Eriksen forlater styretMyBlueLabel Compliance Services A/SPeter Mørch Eriksen forlater styret for MyBlueLabel Compliance Services A/S etter en periode på 2 år. Marie-Louise Little er fortsatt styremedlem.Se mere
13. juni 2023Underskudd på DKK 5,0 mio.Human Bytes ApSHuman Bytes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
29. mai 2023Underskudd på DKK 6.250 G'Day ApSG'Day ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marie-Louise Little er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Underskudd på DKK 917.197 Optheras A/SOptheras A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 30. september 2022. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2022AdresseendringMyBlueLabel Compliance Services A/SMyBlueLabel Compliance Services A/S flytter til ny adresse i Hørsholm. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
29. september 2022Underskudd på DKK 1,3 mio.MyBlueLabel Compliance Services A/SMyBlueLabel Compliance Services A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere
13. august 2022AdresseendringOptheras A/SOptheras A/S flytter fra Lynge til Birkerød. Marie-Louise Little er medlem av styret.Se mere