2. desember 2005Marie Skovgaard forlater styretFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENMarie Skovgaard forlater styret for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN etter en periode på 8 år.Se mere
1. desember 2005Carsten Henry Eskelund Schmidt blir adm. direktørFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENCarsten Henry Eskelund Schmidt blir adm. direktør i FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
8. juni 2005Nye navn i styretFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN3 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN. Marie Skovgaard er fortsatt styreleder.Se mere
13. januar 2005Mogens Karsbøl Boisen blir med i styretFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENMogens Karsbøl Boisen blir med i styret for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN. Marie Skovgaard er fortsatt styreleder.Se mere
3. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
2. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
11. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
1. juni 2002Erstatning i styretFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN3 endringer i styret for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN. Marie Skovgaard er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2002Erstatning i styretFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN4 endringer i styret for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN. Marie Skovgaard er fortsatt styreleder.Se mere
29. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
15. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
1. mai 2000Flere forlater styretFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN3 medlemmer forlater styret for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN. Marie Skovgaard er fortsatt styreleder.Se mere
1. mai 2000Henrik Larsen forlater ledelsenFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENHenrik Larsen forlater ledelsen for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN etter en periode på 11 år. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
5. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
1. januar 2000Nye navn i styretFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN2 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN. Marie Skovgaard er fortsatt styreleder.Se mere
16. oktober 1999StiftelseFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN stiftes i bransjen bog- og papirhandlere. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
1. mars 1999Erstatning i styretFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN6 endringer i styret for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN. Marie Skovgaard er fortsatt styreleder.Se mere
4. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere
29. april 1998Flere forlater styretFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN2 medlemmer forlater styret for FONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN. Marie Skovgaard er fortsatt styreleder.Se mere
10. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADENFONDEN FOR UNIVERSITETSBOGLADEN offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Marie Skovgaard er styreleder.Se mere