Fredrik Ekerhovd erstatter Åsa Holmberg som styreleder hos Knowit Danmark Holding A/S etter en periode på 6 år. Marie Thérèse Linnéa Björklund er fortsatt styremedlem.
Knowit Danmark Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marie Thérèse Linnéa Björklund er medlem av styret.
Knowit Danmark Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marie Thérèse Linnéa Björklund er medlem av styret.
Knowit Danmark Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marie Thérèse Linnéa Björklund er medlem av styret.
Knowit Danmark Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marie Thérèse Linnéa Björklund er medlem av styret.
Knowit Danmark Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marie Thérèse Linnéa Björklund er medlem av styret.