30. juni 2022Marina Louise Thomas forlater styretFerroperm Piezoceramics A/SMarina Louise Thomas forlater styret for Ferroperm Piezoceramics A/S etter en periode på 8 år.Se mere
14. juni 2022Overskudd på DKK 21 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
13. juli 2021Overskudd på DKK 16 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
12. august 2020Overskudd på DKK 21 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
2. desember 2019Paul Francois Marc Devaux blir ny styrelederMEGGITT A/SPaul Francois Marc Devaux erstatter Christopher Laurie Allen som styreleder hos MEGGITT A/S etter en periode på 3 år. Marina Louise Thomas er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 2019Overskudd på DKK 2,9 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
29. juni 2018Underskudd på DKK 10,0 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
30. september 2017Helge Björn Huerkamp blir med i styretMEGGITT A/SHelge Björn Huerkamp erstatter Shubhayu Chakraborty i styret for MEGGITT A/S etter en periode på 4 måneder. Marina Louise Thomas er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 2017Overskudd på DKK 1,2 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
31. mai 2017Erstatning i styretMEGGITT A/S4 endringer i styret for MEGGITT A/S. Marina Louise Thomas er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2017Mickey Manillo Minor Nielsen blir med i ledelsenMEGGITT A/SMickey Manillo Minor Nielsen blir med i ledelsen for MEGGITT A/S. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
31. mai 2017Frank Andreas Jespersen blir adm. direktørMEGGITT A/SFrank Andreas Jespersen blir adm. direktør i MEGGITT A/S. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2016Torsten Bove slutter som adm. direktørMEGGITT A/STorsten Bove slutter som adm. direktør i MEGGITT A/S. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2016Frank Andreas Jespersen blir med i styretMEGGITT A/SFrank Andreas Jespersen erstatter Torsten Bove i styret for MEGGITT A/S etter en periode på 2 år. Marina Louise Thomas er fortsatt styremedlem.Se mere
16. juni 2016Overskudd på DKK 15 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
11. juni 2015Underskudd på DKK 6,9 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
7. april 2015Erstatning i styretMEGGITT A/S4 endringer i styret for MEGGITT A/S. Marina Louise Thomas er fortsatt styremedlem.Se mere
13. juni 2014Underskudd på DKK 2,1 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Marina Louise Thomas er medlem av styret.Se mere
18. mars 2014Marina Louise Thomas blir med i styretMEGGITT A/SMarina Louise Thomas blir med i styret for MEGGITT A/S.Se mere