20. september 2023Overskudd på DKK 5,4 mio.LOGIO CONSULTING A/SLOGIO CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
20. september 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.BOJSEN-MØLLER HOLDING ApSBOJSEN-MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022Overskudd på DKK 4,5 mio.LOGIO CONSULTING A/SLOGIO CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
27. september 2022Overskudd på DKK 2,9 mio.BOJSEN-MØLLER HOLDING ApSBOJSEN-MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.BOJSEN-MØLLER HOLDING ApSBOJSEN-MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 5,2 mio.LOGIO CONSULTING A/SLOGIO CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
11. september 2020Overskudd på DKK 3,2 mio.LOGIO CONSULTING A/SLOGIO CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
11. september 2020Underskudd på DKK 19.159 BOJSEN-MØLLER HOLDING ApSBOJSEN-MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2019Overskudd på DKK 1,5 mio.BOJSEN-MØLLER HOLDING ApSBOJSEN-MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2019Overskudd på DKK 3,9 mio.LOGIO CONSULTING A/SLOGIO CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mars 2019Erstatning i styretLOGIO CONSULTING A/S3 endringer i styret for LOGIO CONSULTING A/S. Mark Benedict Bojsen-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
7. september 2018Overskudd på DKK 4,3 mio.LOGIO CONSULTING A/SLOGIO CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller eier 50% av virksomheten.Se mere
6. september 2018Overskudd på DKK 2,1 mio.BOJSEN-MØLLER HOLDING ApSBOJSEN-MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2017Endring i eierkretsenBOJSEN-MØLLER HOLDING ApSMark Benedict Bojsen-Møller registrert som reell eier av BOJSEN-MØLLER HOLDING ApS.Se mere
10. oktober 2017Endring i eierkretsenLOGIO CONSULTING A/SMark Benedict Bojsen-Møller registrert som reell eier av LOGIO CONSULTING A/S.Se mere
28. september 2017Overskudd på DKK 2,4 mio.BOJSEN-MØLLER HOLDING ApSBOJSEN-MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2017Overskudd på DKK 4,9 mio.LOGIO CONSULTING A/SLOGIO CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er styreleder.Se mere
21. februar 2017Jeppe Blak-Lunddahl blir med i styretLOGIO CONSULTING A/SJeppe Blak-Lunddahl erstatter Ingeborg Majken Korsgaard i styret for LOGIO CONSULTING A/S etter en periode på 2 år. Mark Benedict Bojsen-Møller er fortsatt styreleder.Se mere
7. november 2016Overskudd på DKK 3,6 mio.BOJSEN-MØLLER HOLDING ApSBOJSEN-MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2016Overskudd på DKK 3,5 mio.LOGIO CONSULTING A/SLOGIO CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mark Benedict Bojsen-Møller er styreleder.Se mere