4. desember 2023Underskudd på DKK 5.307 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. desember 2023Underskudd på DKK 710.278 Insai ApSInsai ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. august 2023Mark David Yousef blir med i styretInsai ApSMark David Yousef blir med i styret for Insai ApS.Se mere
9. august 2023Endring i eierkretsenInsai ApSMark David Yousef reduserer sitt reelle eierskap av Insai ApS.Se mere
1. desember 2022Underskudd på DKK 395.665 Insai ApSInsai ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2022Underskudd på DKK 9.313 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2021Underskudd på DKK 194.089 Insai ApSInsai ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2021Underskudd på DKK 165 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. november 2020Underskudd på DKK 98.979 Insai ApSInsai ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. september 2019 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. november 2020Underskudd på DKK 8.649 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. august 2020AdresseendringInsai ApSInsai ApS flytter fra København V til Kongens Lyngby. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. januar 2020AdresseendringInsai ApSInsai ApS flytter fra Frederiksberg til København V. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. september 2019StiftelseInsai ApSInsai ApS stiftes i bransjen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. august 2019Underskudd på DKK 27.614 AYA Invest ApSAYA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. august 2019Ny selskapsform AnpartsselskabAYA Invest ApSYY Invest IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til AYA Invest ApS. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. november 2018AdresseendringYY Invest IVSYY Invest IVS flytter fra Odense C til Frederiksberg. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. august 2018Overskudd på DKK 75.437 YY Invest IVSYY Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. mai 2018Endring i eierkretsenYY Invest IVSMark David Yousef registrert som reell eier av YY Invest IVS.Se mere
12. september 2017Underskudd på DKK 1.090 YY Invest IVSYY Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 5. mai 2016 til 31. mai. Mark David Yousef er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juli 2017Rasmus Faddersbøll blir adm. direktørClai IVSRasmus Faddersbøll erstatter Mark David Yousef som adm. direktør i Clai IVS.Se mere