11. juliOverskudd på DKK 206.160 Have A Coffee ApSHave A Coffee ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mark De Wessel Fries er medlem av styret.Se mere
23. maiUnderskudd på DKK 941 XO & More ApSXO & More ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mark De Wessel Fries er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiOverskudd på DKK 155.058 D.T.E. 3 ApSD.T.E. 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mark De Wessel Fries er medlem af ledelsen.Se mere
31. marsNytt navn: D.T.E. 3 ApSDTE & Solar ApSDTE & Solar ApS skifter navn til D.T.E. 3 ApS. Mark De Wessel Fries er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Nye navn i styretHave A Coffee ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Have A Coffee ApS. Mark De Wessel Fries er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 2023Endring i eierkretsenHave A Coffee ApS2 nye personer registrert som reelle eier av Have A Coffee ApS. Mark De Wessel Fries er medlem av styret.Se mere
20. november 2023Ny status UNDER KONKURSSolar &Enterprise ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Mark De Wessel Fries eier 10% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2023Christina Jenny Lausen slutter som adm. direktørXO & More ApSChristina Jenny Lausen slutter som adm. direktør i XO & More ApS. Mark De Wessel Fries er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
20. september 2023 · JydskeVestkystenMark og Christina savnede et sted at gå hen, når de havde været ude at spise: Nu åbner de cocktail lounge på byens centrale torvSnart får Aabenraa et helt nyt sted, hvor man kan tage hen og få farverige drinks og cocktails, når parret Mark de Wessel Fries og Christina Jenny Lausen om få uger slår dørene op til deres nye cocktail lounge på Storetorv. Les artikkel
6. september 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Frank Waller indtrådt i dirketionen hos Have A Coffee Web og Erhverv ApS i stedet for Janus Østergaard Fischer og Mark de Wessel Fries (kilde: Les artikkel
30. august 2023Frank Waller blir med i ledelsenHave A Coffee ApSFrank Waller erstatter Janus Østergaard Fischer i ledelsen for Have A Coffee ApS etter en periode på 6 år. Mark De Wessel Fries er medlem av styret.Se mere
30. august 2023Mark De Wessel Fries forlater ledelsenHave a Coffee Web og Erhverv ApSMark De Wessel Fries forlater ledelsen for Have a Coffee Web og Erhverv ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. august 2023Falk Bissa forlater ledelsenSolar &Enterprise ApSFalk Bissa forlater ledelsen for Solar &Enterprise ApS etter en periode på 2 år. Mark De Wessel Fries eier 10% av virksomheten.Se mere
17. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSolar &Enterprise ApSTidligere status: Normal. Mark De Wessel Fries eier 10% av virksomheten.Se mere
21. juli 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.Have a Coffee Web og Erhverv ApSHave a Coffee Web og Erhverv ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mark De Wessel Fries er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2023Underskudd på DKK 1,4 mio.Have A Coffee ApSHave A Coffee ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mark De Wessel Fries er medlem av styret.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 6.710 XO & More ApSXO & More ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mai 2022 til 31. desember 2022. Mark De Wessel Fries er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 218.176 DTE & Solar ApSDTE & Solar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mark De Wessel Fries er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2023AdresseendringSolar &Enterprise ApSSolar &Enterprise ApS flytter fra Toftlund til Haderslev. Mark De Wessel Fries eier 10% av virksomheten.Se mere
8. februar 2023AdresseendringDTE & Solar ApSDTE & Solar ApS flytter fra Toftlund til Rømø. Mark De Wessel Fries er medlem af ledelsen.Se mere