22. februar 2021Mark Givskov Bechmann forlater styretRoomsa ApSMark Givskov Bechmann forlater styret for Roomsa ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. april 2020Underskudd på DKK 323.295 Roomsa ApSRoomsa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mark Givskov Bechmann er medlem av styret.Se mere
1. april 2019Endring i eierkretsenRoomsa ApSMichael Givskov Jensen øker sitt reelle eierskap av Roomsa ApS. Mark Givskov Bechmann er medlem av styret.Se mere
22. mars 2019Underskudd på DKK 83.577 Roomsa ApSRoomsa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mark Givskov Bechmann er medlem av styret.Se mere
4. mars 2019Mark Givskov Bechmann blir med i styretRoomsa ApSMark Givskov Bechmann erstatter Søren Sieg Jensen i styret for Roomsa ApS etter en periode på 2 år.Se mere