1. januar 2010Edward Markovich blir med i styretCORE CARBON GROUP ApSEdward Markovich erstatter Mark Israel Meskin i styret for CORE CARBON GROUP ApS etter en periode på 3 år.Se mere
3. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCORE CARBON GROUP ApSCORE CARBON GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere
14. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortCORE CARBON GROUP ApSCORE CARBON GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderCORE CARBON GROUP ApSTidligere bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere
4. juli 2007Nytt navn: CORE CARBON GROUP ApSRUSSIAN CARBON FUND ApSRUSSIAN CARBON FUND ApS skifter navn til CORE CARBON GROUP ApS. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere
15. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortRUSSIAN CARBON FUND ApSRUSSIAN CARBON FUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere
7. februar 2007Flere forlater ledelsenRUSSIAN CARBON FUND ApS2 personer forlater ledelsen for RUSSIAN CARBON FUND ApS. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere
15. januar 2007AdresseendringRUSSIAN CARBON FUND ApSRUSSIAN CARBON FUND ApS flytter fra København Ø til København K. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere
27. juli 2006Ny selskapsform AnpartsselskabRUSSIAN CARBON FUND ApSRUSSIAN CARBON FUND A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til RUSSIAN CARBON FUND ApS. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere
11. juli 2006Mark Israel Meskin blir med i styretRUSSIAN CARBON FUND A/SMark Israel Meskin blir med i styret for RUSSIAN CARBON FUND A/S.Se mere
11. juli 2006Nye navn i ledelsenRUSSIAN CARBON FUND A/S2 nye personer i ledelsen for RUSSIAN CARBON FUND A/S. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere
11. juli 2006William Shor blir adm. direktørRUSSIAN CARBON FUND A/SWilliam Shor blir adm. direktør i RUSSIAN CARBON FUND A/S. Mark Israel Meskin er medlem av styret.Se mere