25. mars 2021Christopher James Edmonds blir ny styrelederTicketmaster Danmark A/SChristopher James Edmonds erstatter Mark Jeffery Yovich som styreleder hos Ticketmaster Danmark A/S etter en periode på 9 år.Se mere
12. november 2020 · Gaffa OnlineBilletgigant udvikler vaccine-overvågning for at bringe live-scenen tilbageTicketmasters øverste chef Mark Yovich har til Billboard udtalt, at selvom der stadig er logistiske faktorer at overveje, er forberedelsen allerede gået i gang med formålet at kunne fremskynde en tilbagevenden af mere velkendte live-begivenheder over hele verden. Les artikkel
6. oktober 2020Underskudd på DKK 6,5 mio.Ticketmaster Danmark A/STicketmaster Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
14. juni 2019Overskudd på DKK 5,5 mio.Ticketmaster Danmark A/STicketmaster Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
26. juni 2018Underskudd på DKK 359.594 Ticketmaster Danmark A/STicketmaster Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
7. juni 2017Overskudd på DKK 5,3 mio.Ticketmaster Danmark A/STicketmaster Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
14. juni 2016Underskudd på DKK 5,8 mio.Ticketmaster Danmark A/STicketmaster Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
1. juni 2016Nytt navn: Ticketmaster Danmark A/SBILLETNET A/SBILLETNET A/S skifter navn til Ticketmaster Danmark A/S. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
9. juni 2015Underskudd på DKK 8,2 mio.BILLETNET A/SBILLETNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
29. januar 2015AdresseendringBILLETNET A/SBILLETNET A/S flytter fra København NV til Frederiksberg C. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
28. juni 2014Underskudd på DKK 6,1 mio.BILLETNET A/SBILLETNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
6. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortBILLETNET A/SBILLETNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
13. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortBILLETNET A/SBILLETNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Mark Jeffery Yovich er styreleder.Se mere
19. januar 2012Mark Jeffery Yovich blir med i styretBILLETNET A/SMark Jeffery Yovich blir med i styret for BILLETNET A/S.Se mere