27. juniOverskudd på DKK 1,1 mio.MARESCO A/SMARESCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mark Johannes Durhuus er medlem av styret.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 13.749 Mark Durhuus Holding ApSMark Durhuus Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. mai 2023 til 31. desember 2023. Mark Johannes Durhuus er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilAdresseendringMark Durhuus Holding ApSMark Durhuus Holding ApS flytter til ny adresse i Hjørring. Mark Johannes Durhuus er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2023Mark Johannes Durhuus blir med i styretMARESCO A/SMark Johannes Durhuus blir med i styret for MARESCO A/S.Se mere
21. august 2023AdresseendringMark Durhuus Holding ApSMark Durhuus Holding ApS flytter fra København K til Hjørring. Mark Johannes Durhuus er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2023StiftelseMark Durhuus Holding ApSMark Durhuus Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mark Johannes Durhuus er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2017Mark Johannes Durhuus forlater styretSCANMENU IVSMark Johannes Durhuus forlater styret for SCANMENU IVS etter en periode på 3 år.Se mere
28. juni 2017Mark Johannes Durhuus forlater ledelsenSCANMENU IVSMark Johannes Durhuus forlater ledelsen for SCANMENU IVS etter en periode på 3 år.Se mere
20. mars 2017AdresseendringSCANMENU IVSSCANMENU IVS flytter fra Vanløse til København Ø. Mark Johannes Durhuus er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2015Underskudd på DKK 9.288 SCANMENU IVSSCANMENU IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2014 til 31. mai. Mark Johannes Durhuus er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2014Nytt navn: SCANMENU IVSQUICKMENU IVSQUICKMENU IVS skifter navn til SCANMENU IVS. Mark Johannes Durhuus er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2014Ny status NORMALQUICKMENU IVSTidligere status: Uden retsvirkning. Mark Johannes Durhuus er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2014StiftelseQUICKMENU IVSQUICKMENU IVS stiftes i bransjen uoplyst. Mark Johannes Durhuus er medlem af ledelsen.Se mere