17. november 2023Markus Joel Neuding forlater styretSeahouse Capital ApSMarkus Joel Neuding forlater styret for Seahouse Capital ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. oktober 2023Endring i eierkretsenSeahouse Capital ApSPovl André Bang Bendz øker sitt reelle eierskap av Seahouse Capital ApS. Markus Joel Neuding er medlem av styret.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 1,6 mio.Seahouse Capital ApSSeahouse Capital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Markus Joel Neuding er medlem av styret.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 1,2 mio.Seahouse Capital ApSSeahouse Capital ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. mai 2021 til 31. desember 2021. Markus Joel Neuding er medlem av styret.Se mere
29. april 2022Nytt navn: Seahouse Capital ApSSedermera Danmark ApSSedermera Danmark ApS skifter navn til Seahouse Capital ApS. Markus Joel Neuding er medlem av styret.Se mere
2. desember 2021Nytt navn: Sedermera Danmark ApSSedermera Fondkommission DK ApSSedermera Fondkommission DK ApS skifter navn til Sedermera Danmark ApS. Markus Joel Neuding er medlem av styret.Se mere
12. mai 2021AdresseendringSedermera Fondkommission DK ApSSedermera Fondkommission DK ApS flytter til ny adresse i København K. Markus Joel Neuding er medlem av styret.Se mere
7. mai 2021Endring i eierkretsenSedermera Fondkommission DK ApSPovl André Bang Bendz reduserer sitt reelle eierskap av Sedermera Fondkommission DK ApS. Markus Joel Neuding er medlem av styret.Se mere
4. mai 2021StiftelseSedermera Fondkommission DK ApSSedermera Fondkommission DK ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Markus Joel Neuding er medlem av styret.Se mere