24. juniUnderskudd på DKK 10.619 Dacapo Optik 8400 ApSDacapo Optik 8400 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marlene Ernø Klidsbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniUnderskudd på DKK 17.684 M Ernø Holding ApSM Ernø Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marlene Ernø Klidsbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 306.683 Dacapo Optik 8400 ApSDacapo Optik 8400 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marlene Ernø Klidsbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 164.816 M Ernø Holding ApSM Ernø Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marlene Ernø Klidsbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2022Underskudd på DKK 24.791 M Ernø Holding ApSM Ernø Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 31. desember 2021. Marlene Ernø Klidsbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2022Underskudd på DKK 180.761 Dacapo Optik 8400 ApSDacapo Optik 8400 ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. august 2020 til 31. desember 2021. Marlene Ernø Klidsbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2021AdresseendringDacapo Optik 8400 ApSDacapo Optik 8400 ApS flytter fra Viborg til Ebeltoft. Marlene Ernø Klidsbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2020Endring i eierkretsenDacapo Optik 8400 ApSMarlene Ernø Klidsbjerg registrert som reell eier av Dacapo Optik 8400 ApS.Se mere
1. oktober 2020StiftelseM Ernø Holding ApSM Ernø Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Marlene Ernø Klidsbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2020StiftelseDacapo Optik 8400 ApSDacapo Optik 8400 ApS stiftes i bransjen optikere. Marlene Ernø Klidsbjerg er medlem af ledelsen.Se mere