3. mai 2019 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktionerTømrerfirmaet Dan Jensen A/S Mads Ledet Jensen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Marlene Møller Jensen hos Tømrerfirmaet Dan Jensen A/S (kilde: Les artikkel
12. april 2019Mads Ledet Jensen blir med i styretTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/SMads Ledet Jensen erstatter Marlene Møller Jensen i styret for TØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S etter en periode på 13 år.Se mere
28. mai 2018Overskudd på DKK 205.764 TØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2017Overskudd på DKK 132.701 TØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2016Overskudd på DKK 130.896 TØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2015Overskudd på DKK 63.926 TØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2014Overskudd på DKK 155.785 TØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2013Overskudd på DKK 158.811 TØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
5. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
20. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
7. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
5. april 2007Endring i eierkretsenTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/SDan Ove Jensen registrert som reell eier av TØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2006Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretningerTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STidligere bransje: Uoplyst. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2006StiftelseTØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/STØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S stiftes i bransjen uoplyst. Marlene Møller Jensen er medlem av styret.Se mere