Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Aagaard Poulsen er medlem af ledelsen.
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Aagaard Poulsen er medlem af ledelsen.
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Aagaard Poulsen er medlem af ledelsen.
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Aagaard Poulsen er medlem af ledelsen.
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Aagaard Poulsen er medlem af ledelsen.
Niels Jacob Borup Søndergaard forlater ledelsen for HELSECENTER MIDT SKJERN OG BORRIS I/S etter en periode på 2 år. Martin Aagaard Poulsen er medlem af ledelsen.
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS
Alment Praktiserende Læge Martin Aagaard Poulsen ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Aagaard Poulsen er medlem af ledelsen.