1. juni 2021Endring i eierkretsenPAPERMINT DESIGN ApSMartin André Klynder Bjelgaard er ikke lenger registrert som reell eier av PAPERMINT DESIGN ApS.Se mere
18. desember 2020Ny status UNDER KONKURSPAPERMINT DESIGN ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Martin André Klynder Bjelgaard eier 75% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2020Martin André Klynder Bjelgaard forlater ledelsenPAPERMINT DESIGN ApSMartin André Klynder Bjelgaard forlater ledelsen for PAPERMINT DESIGN ApS etter en periode på 10 år.Se mere
15. oktober 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPAPERMINT DESIGN ApSTidligere status: Normal. Martin André Klynder Bjelgaard eier 75% av virksomheten.Se mere
15. desember 2019Endring i eierkretsensevendesign ApSMartin André Klynder Bjelgaard er ikke lenger registrert som reell eier av sevendesign ApS.Se mere
27. september 2019Adresseendringsevendesign ApSsevendesign ApS flytter fra København K til Rødovre. Martin André Klynder Bjelgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. september 2019Lasse Borglit blir med i ledelsensevendesign ApSLasse Borglit blir med i ledelsen for sevendesign ApS. Martin André Klynder Bjelgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. september 2019Endring i eierkretsensevendesign ApSMartin André Klynder Bjelgaard registrert som reell eier av sevendesign ApS.Se mere
25. september 2019Ny bransje: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.sevendesign ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Martin André Klynder Bjelgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. september 2019Nytt navn: sevendesign ApSApS KBUS 18 - 173ApS KBUS 18 - 173 skifter navn til sevendesign ApS. Martin André Klynder Bjelgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. juni 2019Underskudd på DKK 82.639 PAPERMINT DESIGN ApSPAPERMINT DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2019AdresseendringPAPERMINT DESIGN ApSPAPERMINT DESIGN ApS flytter fra København K til Charlottenlund. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2018Underskudd på DKK 69.975 PAPERMINT DESIGN ApSPAPERMINT DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 52.972 PAPERMINT DESIGN ApSPAPERMINT DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2016Overskudd på DKK 3.655 PAPERMINT DESIGN ApSPAPERMINT DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2015Underskudd på DKK 32.531 PAPERMINT DESIGN ApSPAPERMINT DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2014Overskudd på DKK 164.582 PAPERMINT DESIGN ApSPAPERMINT DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2013Endring i eierkretsenPAPERMINT DESIGN ApSClaus Jørgensen registrert som reell eier av PAPERMINT DESIGN ApS. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2013Overskudd på DKK 4.979 PAPERMINT DESIGN ApSPAPERMINT DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortPAPERMINT DESIGN ApSPAPERMINT DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. januar 2011 til 31. desember 2011. Martin André Klynder Bjelgaard er medlem af ledelsen.Se mere