25. februar 2021Endring i eierkretsenRockSteady 2017 IVSMartin Anyayo Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av RockSteady 2017 IVS.Se mere
2. september 2020Underskudd på DKK 6.250 RockSteady 2017 IVSRockSteady 2017 IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Anyayo Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
12. august 2020Martin Anyayo Jensen slutter som adm. direktørRockSteady 2017 IVSMartin Anyayo Jensen slutter som adm. direktør i RockSteady 2017 IVS.Se mere
12. august 2020Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONRockSteady 2017 IVSTidligere status: Normal. Martin Anyayo Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. juli 2020Martin Anyayo Jensen forlater styretJMKM A/SMartin Anyayo Jensen forlater styret for JMKM A/S etter en periode på 2 år.Se mere
29. juni 2020Underskudd på DKK 162.649 JMKM A/SJMKM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Anyayo Jensen er medlem av styret.Se mere
11. mars 2020Martin Anyayo Jensen forlater ledelsenM.M. Holding 2017 ApSMartin Anyayo Jensen forlater ledelsen for M.M. Holding 2017 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
11. mars 2020Endring i eierkretsenJMKM A/SKristian Møller øker sitt reelle eierskap av JMKM A/S. Martin Anyayo Jensen er medlem av styret.Se mere
11. mars 2020Endring i eierkretsenM.M. Holding 2017 ApSMartin Anyayo Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av M.M. Holding 2017 ApS.Se mere
20. august 2019AdresseendringM.M. Holding 2017 ApSM.M. Holding 2017 ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Martin Anyayo Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019Underskudd på DKK 50.210 M.M. Holding 2017 ApSM.M. Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Anyayo Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2019Underskudd på DKK 134.033 JMKM A/SJMKM A/S offentliggjør regnskap for perioden 19. februar 2018 til 31. desember 2018. Martin Anyayo Jensen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2019Underskudd på DKK 17.568 RockSteady 2017 IVSRockSteady 2017 IVS offentliggjør regnskap for perioden 9. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Anyayo Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. oktober 2018AdresseendringJMKM A/SJMKM A/S flytter fra Aalborg til Frederikshavn. Martin Anyayo Jensen er medlem av styret.Se mere
19. februar 2018Jakob Møller blir med i ledelsenM.M. Holding 2017 ApSJakob Møller blir med i ledelsen for M.M. Holding 2017 ApS. Martin Anyayo Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2018Endring i eierkretsenM.M. Holding 2017 ApSMartin Anyayo Jensen reduserer sitt reelle eierskap av M.M. Holding 2017 ApS.Se mere
19. februar 2018AdresseendringM.M. Holding 2017 ApSM.M. Holding 2017 ApS flytter fra Storvorde til Aalborg. Martin Anyayo Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2018StiftelseJMKM A/SJMKM A/S stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Martin Anyayo Jensen er medlem av styret.Se mere
19. januar 2018StiftelseM.M. Holding 2017 ApSM.M. Holding 2017 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Anyayo Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2018StiftelseRockSteady 2017 IVSRockSteady 2017 IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Anyayo Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere