29. juliAdresseendringInnoDsign ApSInnoDsign ApS flytter til ny adresse i Skørping. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
29. juliAdresseendringDanish Umbrella Company ApSDanish Umbrella Company ApS flytter til ny adresse i Skørping. Martin Bachmann Kloster er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. februar · vores-skorping.dkNye virksomheder i Skørping i sidste månedDanish Umbrella Company ApS tilhører branchen Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet og er ejet af Martin Bachmann Kloster og Rasmus Vinbech Gier. Les artikkel
22. februarOverskudd på DKK 1,2 mio.InnoDsign ApSInnoDsign ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
22. januarStiftelseDanish Umbrella Company ApSDanish Umbrella Company ApS stiftes i bransjen detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet. Martin Bachmann Kloster er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. februar 2023Kasper Kristensen forlater ledelsenInnoDsign ApSKasper Kristensen forlater ledelsen for InnoDsign ApS etter en periode på 5 år. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2023Nytt navn: InnoDsign ApSMK Holding Nordic ApSMK Holding Nordic ApS skifter navn til InnoDsign ApS. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2023Underskudd på DKK 8.406 MK Holding Nordic ApSMK Holding Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2023Martin Bachmann Kloster forlater ledelsenCookPerfect ApSMartin Bachmann Kloster forlater ledelsen for CookPerfect ApS etter en periode på 7 år.Se mere
10. februar 2023Endring i eierkretsenCookPerfect ApSMartin Bachmann Kloster er ikke lenger registrert som reell eier av CookPerfect ApS.Se mere
1. januar 2023Ny bransje: Engroshandel med elektriske husholdningsartiklerMK Holding Nordic ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2022Underskudd på DKK 8.167 MK Holding Nordic ApSMK Holding Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2022Underskudd på DKK 81.508 CookPerfect ApSCookPerfect ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2021Underskudd på DKK 386.649 CookPerfect ApSCookPerfect ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2021Underskudd på DKK 8.159 MK Holding Nordic ApSMK Holding Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020Underskudd på DKK 11.272 MK Holding Nordic ApSMK Holding Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020Underskudd på DKK 258.154 CookPerfect ApSCookPerfect ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2019 · Connery.dkDanske iværksættere går i markedet med ekstra smart stegetermometerArial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Det er en problematik som de to jyske iværksættere Martin Kloster og Kasper Kristensen, kender alt for godt. Les artikkel
28. november 2018Underskudd på DKK 6.355 MK Holding Nordic ApSMK Holding Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Underskudd på DKK 111.336 CookPerfect ApSCookPerfect ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Martin Bachmann Kloster er medlem af ledelsen.Se mere