3. aprilNye navn i styretFoodoptimize ApS3 nye medlemmer blir med i styret for Foodoptimize ApS. Martin Bo Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. aprilEndring i eierkretsenFoodoptimize ApS3 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Foodoptimize ApS. Martin Bo Hansen er medlem av styret.Se mere
30. januarUnderskudd på DKK 4,4 mio.Foodoptimize ApSFoodoptimize ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Martin Bo Hansen er medlem av styret.Se mere
3. januarOverskudd på DKK 133.598 MOULDFLO A/SMOULDFLO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Martin Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarUnderskudd på DKK 478.059 MOVE FINANCE HOLDING ApSMOVE FINANCE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Martin Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarOverskudd på DKK 23.417 MOVE INNOVATION ApSMOVE INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Martin Bo Hansen eier 37,5% av virksomheten.Se mere
30. desember 2023Underskudd på DKK 1.629 Move Industries ApSMove Industries ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Martin Bo Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. desember 2023Underskudd på DKK 34.365 SPIROMAGIC ApSSPIROMAGIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Martin Bo Hansen eier 45,5% av virksomheten.Se mere
8. desember 2023 · electronic-supply.dkUgens rokader: Sonion, Veo og Danish Audio ConnectSamtidig er Martin Bo Hansen udtrådt af direktionen, og indtrådt i bestyrelsen. Les artikkel
1. desember 2023Martin Bo Hansen blir med i styretMOVE INNOVATION ApSMartin Bo Hansen blir med i styret for MOVE INNOVATION ApS.Se mere
1. desember 2023Martin Bo Hansen forlater ledelsenMOVE INNOVATION ApSMartin Bo Hansen forlater ledelsen for MOVE INNOVATION ApS etter en periode på 14 år.Se mere
1. desember 2023Jacob Hesselballe blir adm. direktørMOVE INNOVATION ApSJacob Hesselballe blir adm. direktør i MOVE INNOVATION ApS. Martin Bo Hansen eier 37,5% av virksomheten.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenMOVE INNOVATION ApSMartin Bo Hansen reduserer sitt reelle eierskap av MOVE INNOVATION ApS.Se mere
11. september 2023Endring i eierkretsenFoodoptimize ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Foodoptimize ApS. Martin Bo Hansen er medlem av styret.Se mere
8. september 2023Martin Bo Hansen blir med i styretFoodoptimize ApSMartin Bo Hansen blir med i styret for Foodoptimize ApS.Se mere
30. juli 2023Bettina Lammert blir med i styretMove Industries ApSBettina Lammert blir med i styret for Move Industries ApS. Martin Bo Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juni 2023Jørgen Ole Kjær forlater styretMove Industries ApSJørgen Ole Kjær forlater styret for Move Industries ApS etter en periode på 2 år. Martin Bo Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juni 2023Jørgen Ole Kjær forlater ledelsenMove Industries ApSJørgen Ole Kjær forlater ledelsen for Move Industries ApS etter en periode på 2 år. Martin Bo Hansen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juni 2023Martin Bo Hansen blir adm. direktørMove Industries ApSMartin Bo Hansen blir adm. direktør i Move Industries ApS.Se mere
1. juni 2023Jacob Hesselballe forlater styretMove Industries ApSJacob Hesselballe forlater styret for Move Industries ApS etter en periode på 2 år. Martin Bo Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere