1. maiUnderskudd på DKK 7,7 mio.BII Holdings A/SBII Holdings A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
1. maiOverskudd på DKK 349 mio.BioInnovation Institute FondenBioInnovation Institute Fonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
1. maiUnderskudd på DKK 110.000 Deep Tech Lab A/SDeep Tech Lab A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. mai 2023 til 31. desember 2023. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
29. februarUnderskudd på DKK 4.409 BIOTOPIX ApSBIOTOPIX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Martin Bonde er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarOverskudd på DKK 4.871 Bohrs Tower ApSBohrs Tower ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Bonde er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Underskudd på DKK 30 mio.VISIOPHARM A/SVISIOPHARM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
10. mai 2023StiftelseDeep Tech Lab A/SDeep Tech Lab A/S stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
29. mars 2023Underskudd på DKK 729.055 Bohrs Tower ApSBohrs Tower ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Bonde er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2023Underskudd på DKK 32.770 BIOTOPIX ApSBIOTOPIX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Martin Bonde er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023Underskudd på DKK 13 mio.BII Holdings A/SBII Holdings A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
23. mars 2023Overskudd på DKK 293 mio.BioInnovation Institute FondenBioInnovation Institute Fonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
21. mars 2023Erstatning i styretBioInnovation Institute Fonden6 endringer i styret for BioInnovation Institute Fonden. Martin Bonde er fortsatt styremedlem.Se mere
21. mars 2023Erstatning i styretBII Holdings A/S7 endringer i styret for BII Holdings A/S. Martin Bonde er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mars 2023 · Local EyesPRM / Marianne Philip tiltræder som ny bestyrelsesformand for BioInnovation InstituteMarianne Philip, formand, Robert Urban, næstformand, Martin Bonde, Regina Hodits, Hans Schambye og Mads Krogsgaard Thomsen. Les artikkel
14. mars 2023 · Via RitzauMarianne Philip tiltræder som ny bestyrelsesformand for BioInnovation InstituteMarianne Philip, formand, Robert Urban, næstformand, Martin Bonde, Regina Hodits, Hans Schambye og Mads Krogsgaard Thomsen.Les artikkel
6. januar 2023Regnskap for 2022 offentligjortVISIOPHARM A/SVISIOPHARM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
23. mai 2022Martin Bonde forlater styretOrphazyme A/SMartin Bonde forlater styret for Orphazyme A/S etter en periode på 8 år.Se mere
29. mars 2022Overskudd på DKK 349 mio.BioInnovation Institute FondenBioInnovation Institute Fonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
29. mars 2022Underskudd på DKK 10 mio.BII Holdings A/SBII Holdings A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere
11. mars 2022Ny status UNDER REKONSTRUKTIONOrphazyme A/STidligere status: Normal. Martin Bonde er medlem av styret.Se mere