13. desember 2023AdresseendringBrems & Co. ApSBrems & Co. ApS flytter til ny adresse i Odense C. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. november 2023 · erhvervslivodense.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-firmaet Brems & Co. ApSFirmaet ledes af direktør Martin Brems. Les artikkel
9. november 2023Overskudd på DKK 51.138 MARTIN BREMS HOLDING ApSMARTIN BREMS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. november 2023Overskudd på DKK 55.861 Brems & Co. ApSBrems & Co. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 105.879 Brems & Co. ApSBrems & Co. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 102.670 MARTIN BREMS HOLDING ApSMARTIN BREMS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juli 2022AdresseendringBrems & Co. ApSBrems & Co. ApS flytter til ny adresse i Odense C. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. oktober 2021Overskudd på DKK 162.117 MARTIN BREMS HOLDING ApSMARTIN BREMS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. oktober 2021Overskudd på DKK 164.605 Brems & Co. ApSBrems & Co. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabMARTIN BREMS HOLDING ApSMARTIN BREMS HOLDING IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til MARTIN BREMS HOLDING ApS. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 46.771 Brems & Co. ApSBrems & Co. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 43.683 MARTIN BREMS HOLDING IVSMARTIN BREMS HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberMARTIN BREMS HOLDING IVSTidligere bransje: Uoplyst. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. januar 2020Martin Brems forlater ledelsenTech Leaders Network IVSMartin Brems forlater ledelsen for Tech Leaders Network IVS etter en periode på 1 år.Se mere
27. januar 2020Endring i eierkretsenTech Leaders Network IVSMartin Brems er ikke lenger registrert som reell eier av Tech Leaders Network IVS.Se mere
23. desember 2019Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseBrems & Co. ApSTidligere bransje: Reklamebureauer. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. desember 2019Ny selskapsform AnpartsselskabBrems & Co. ApSBrems & Co. IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Brems & Co. ApS. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. desember 2019AdresseendringBrems & Co. IVSBrems & Co. IVS flytter fra Munkebo til Odense C. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. desember 2019Ny bransje: ReklamebureauerBrems & Co. IVSTidligere bransje: Organisering af kongresser, messer og udstillinger. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. desember 2019Nytt navn: Brems & Co. IVSDigitalOdense IVSDigitalOdense IVS skifter navn til Brems & Co. IVS. Martin Brems er adm. direktør i virksomheten.Se mere