24. januar 2020Endring i eierkretsenFIRMA MARTIN A/SMartin Børge Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av FIRMA MARTIN A/S.Se mere
14. januar 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFIRMA MARTIN A/STidligere status: Normal. Martin Børge Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
22. oktober 2019Martin Børge Jensen slutter som adm. direktørFIRMA MARTIN A/SMartin Børge Jensen slutter som adm. direktør i FIRMA MARTIN A/S.Se mere
22. oktober 2019Martin Børge Jensen forlater styretFIRMA MARTIN A/SMartin Børge Jensen forlater styret for FIRMA MARTIN A/S etter en periode på 11 år.Se mere
8. mai 2019Underskudd på DKK 213.374 FIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. mai 2018Underskudd på DKK 379.704 FIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. april 2017Overskudd på DKK 340.725 FIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. april 2016Overskudd på DKK 435.845 FIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. april 2015Overskudd på DKK 520.288 FIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai 2014Overskudd på DKK 373.558 FIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2013Overskudd på DKK 1,1 mio.FIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortFIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. november 2011Martin Børge Jensen forlater styretDANYUN DANMARK ApSMartin Børge Jensen forlater styret for DANYUN DANMARK ApS etter en periode på 9 år.Se mere
16. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANYUN DANMARK ApSDANYUN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Martin Børge Jensen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortFIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANYUN DANMARK ApSDANYUN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Martin Børge Jensen er medlem av styret.Se mere
27. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortFIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortDANYUN DANMARK ApSDANYUN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Martin Børge Jensen er medlem av styret.Se mere
14. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFIRMA MARTIN A/SFIRMA MARTIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Martin Børge Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere