8. desember 2021Martin Christian Svejgaard forlater ledelsenSVEJGAARD ApSMartin Christian Svejgaard forlater ledelsen for SVEJGAARD ApS etter en periode på 12 år.Se mere
8. desember 2021Endring i eierkretsenSVEJGAARD ApSMartin Christian Svejgaard er ikke lenger registrert som reell eier av SVEJGAARD ApS.Se mere
26. oktober 2021Martin Christian Svejgaard forlater ledelsenSVEJGAARD II ApSMartin Christian Svejgaard forlater ledelsen for SVEJGAARD II ApS etter en periode på 12 år.Se mere
26. oktober 2021Endring i eierkretsenSVEJGAARD II ApSMartin Christian Svejgaard er ikke lenger registrert som reell eier av SVEJGAARD II ApS.Se mere
17. september 2021Martin Christian Svejgaard forlater ledelsenSVEJGAARD I ApSMartin Christian Svejgaard forlater ledelsen for SVEJGAARD I ApS etter en periode på 11 år.Se mere
17. september 2021Endring i eierkretsenSVEJGAARD I ApSMartin Christian Svejgaard er ikke lenger registrert som reell eier av SVEJGAARD I ApS.Se mere
21. juli 2021Martin Christian Svejgaard forlater ledelsenSvejgaard III ApSMartin Christian Svejgaard forlater ledelsen for Svejgaard III ApS etter en periode på 5 år.Se mere
21. juli 2021Endring i eierkretsenSvejgaard III ApSMartin Christian Svejgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Svejgaard III ApS.Se mere
9. mars 2021Overskudd på DKK 942 Svejgaard III ApSSvejgaard III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021Overskudd på DKK 554 SVEJGAARD II ApSSVEJGAARD II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021Overskudd på DKK 6 SVEJGAARD ApSSVEJGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021Overskudd på DKK 656 SVEJGAARD I ApSSVEJGAARD I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2020Overskudd på DKK 308 SVEJGAARD ApSSVEJGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2020Underskudd på DKK 318 Svejgaard III ApSSvejgaard III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2020Overskudd på DKK 775 SVEJGAARD I ApSSVEJGAARD I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2020Overskudd på DKK 1.229 SVEJGAARD II ApSSVEJGAARD II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2019Overskudd på DKK 778 SVEJGAARD II ApSSVEJGAARD II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2019Overskudd på DKK 668 SVEJGAARD ApSSVEJGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2019Overskudd på DKK 213 Svejgaard III ApSSvejgaard III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2019Overskudd på DKK 744 SVEJGAARD I ApSSVEJGAARD I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Christian Svejgaard er medlem af ledelsen.Se mere