22. oktober 2020Endring i eierkretsenMEKR Invest IVSMartin Engelund Kjems Rinhart er ikke lenger registrert som reell eier av MEKR Invest IVS.Se mere
16. april 2020Ny status UNDER KONKURSMEKR Invest IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Martin Engelund Kjems Rinhart eier 100% av virksomheten.Se mere
18. februar 2020Martin Engelund Kjems Rinhart slutter som adm. direktørMEKR Invest IVSMartin Engelund Kjems Rinhart slutter som adm. direktør i MEKR Invest IVS.Se mere
18. februar 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMEKR Invest IVSTidligere status: Normal. Martin Engelund Kjems Rinhart eier 100% av virksomheten.Se mere
28. desember 2018Overskudd på DKK 0 MEKR Invest IVSMEKR Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Martin Engelund Kjems Rinhart er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. januar 2018Endring i eierkretsenMEKR Invest IVSMartin Engelund Kjems Rinhart registrert som reell eier av MEKR Invest IVS.Se mere
6. november 2017Underskudd på DKK 1.111 MEKR Invest IVSMEKR Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 30. juni. Martin Engelund Kjems Rinhart er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juni 2016StiftelseMEKR Invest IVSMEKR Invest IVS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Martin Engelund Kjems Rinhart er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. august 2013Martin Engelund Kjems Rinhart forlater ledelsenLIVING PROOF ApSMartin Engelund Kjems Rinhart forlater ledelsen for LIVING PROOF ApS etter en periode på 3 år.Se mere
7. januar 2013Ny status UNDER KONKURSLIVING PROOF ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Martin Engelund Kjems Rinhart er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLIVING PROOF ApSTidligere status: Normal. Martin Engelund Kjems Rinhart er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2011Regnskap for 2011 offentligjortLIVING PROOF ApSLIVING PROOF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2010 til 31. mars. Martin Engelund Kjems Rinhart er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2010StiftelseLIVING PROOF ApSLIVING PROOF ApS stiftes i bransjen udgivelse af computerspil. Martin Engelund Kjems Rinhart er medlem af ledelsen.Se mere