Martin Hansen har været administrerende direktør i K.T.A NORDVESTFYN A/S siden 2006 og er desuden direktør i KTA-Bilpleje ApS og BEISKJÆR KØREBANE ApS.
Dansk Kørelærer-uddannelse efteruddannelse APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Hansen eier 33,3% av virksomheten.
Palle Brændbyge Petersen erstatter Johnny Eilsøe i styret for K.T.A NORDVESTFYN A/S etter en periode på 17 år. Martin Hansen er adm. direktør i virksomheten.
Dansk Kørelærer-uddannelse efteruddannelse APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Hansen eier 33,3% av virksomheten.
Dansk Kørelærer-uddannelse efteruddannelse APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Hansen eier 33,3% av virksomheten.