5. desember 2023Underskudd på DKK 21.540 EJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApSEJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er styreleder.Se mere
5. desember 2023Underskudd på DKK 685.739 MURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/SMURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 113.328 HELMUT HOLDING ApSHELMUT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Underskudd på DKK 235.648 HELMUT HOLDING ApSHELMUT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Underskudd på DKK 375.858 MURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/SMURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2022Underskudd på DKK 172.545 EJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApSEJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er styreleder.Se mere
10. november 2021Overskudd på DKK 97.304 MURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/SMURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem av styret.Se mere
10. november 2021Overskudd på DKK 12.675 EJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApSEJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er styreleder.Se mere
9. november 2021Overskudd på DKK 149.980 HELMUT HOLDING ApSHELMUT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.HELMUT HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2020Overskudd på DKK 36.908 EJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApSEJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er styreleder.Se mere
26. november 2020Underskudd på DKK 240.188 MURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/SMURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem av styret.Se mere
26. november 2020Underskudd på DKK 1.250 HELMUT HOLDING ApSHELMUT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2019Overskudd på DKK 176.075 MURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/SMURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem av styret.Se mere
12. november 2019Overskudd på DKK 625 HELMUT HOLDING ApSHELMUT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2019Overskudd på DKK 27.918 EJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApSEJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er styreleder.Se mere
19. november 2018Overskudd på DKK 10.079 EJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApSEJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er styreleder.Se mere
19. november 2018Underskudd på DKK 23.353 HELMUT HOLDING ApSHELMUT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2018Overskudd på DKK 10.654 MURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/SMURERMESTER JOHN S. PEDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem av styret.Se mere
24. november 2017Underskudd på DKK 80.452 HELMUT HOLDING ApSHELMUT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Martin Helmut Stenmann Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere