12. septemberHenrik Lass Ramsing forlater styretKOP & KANDE A.M.B.AHenrik Lass Ramsing forlater styret for KOP & KANDE A.M.B.A etter en periode på 6 år. Martin Henrik Lyngesbo er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 155.194 Kop & Kande 2100 ApSKop & Kande 2100 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniAdresseendringKØGE ISENKRAM ApSKØGE ISENKRAM ApS flytter til ny adresse i Køge. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 207.737 M. LYNGESBO ApSM. LYNGESBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 912.759 M. LYNGESBO HOLDING ApSM. LYNGESBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 504.909 KØGE ISENKRAM ApSKØGE ISENKRAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
11. marsOverskudd på DKK 10 mio.KOP & KANDE A.M.B.AKOP & KANDE A.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Henrik Lyngesbo er medlem av styret.Se mere
30. september 2023Morten Rüdevald forlater styretKOP & KANDE A.M.B.AMorten Rüdevald forlater styret for KOP & KANDE A.M.B.A etter en periode på 8 år. Martin Henrik Lyngesbo er fortsatt styremedlem.Se mere
31. juli 2023Isenkræmmer til Kop & Kande Asnæs - 37 timers stillingM. LYNGESBO ApS · OdsherredM. LYNGESBO ApS søger ny medarbejder i Odsherred på fuld tid. Kontaktperson: Martin Lyngesbo, Isenkræmmer. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se jobopslag
20. juni 2023Overskudd på DKK 225.199 Kop & Kande 2100 ApSKop & Kande 2100 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 609.361 KØGE ISENKRAM ApSKØGE ISENKRAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 940.973 M. LYNGESBO HOLDING ApSM. LYNGESBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 504.705 M. LYNGESBO ApSM. LYNGESBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2023Overskudd på DKK 4,9 mio.KOP & KANDE A.M.B.AKOP & KANDE A.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Henrik Lyngesbo er medlem av styret.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.KØGE ISENKRAM ApSKØGE ISENKRAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. desember 2021. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.Kop & Kande 2100 ApSKop & Kande 2100 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.M. LYNGESBO ApSM. LYNGESBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 2,9 mio.M. LYNGESBO HOLDING ApSM. LYNGESBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Henrik Lyngesbo er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2022AdresseendringKOP & KANDE A.M.B.AKOP & KANDE A.M.B.A flytter til ny adresse i Skødstrup. Martin Henrik Lyngesbo er medlem av styret.Se mere
22. mars 2022Overskudd på DKK 29 mio.KOP & KANDE A.M.B.AKOP & KANDE A.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Henrik Lyngesbo er medlem av styret.Se mere