29. februarOverskudd på DKK 249.307 Hundsbæk Ejendomme ApSHundsbæk Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
29. februarOverskudd på DKK 192.258 MARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApSMARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
22. februarOverskudd på DKK 10.526 MØLLEÅCENTRET ApS, VEJLEMØLLEÅCENTRET ApS, VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
22. februarOverskudd på DKK 282.488 Martin Hundsbæk ApSMartin Hundsbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2023Overskudd på DKK 839.788 MARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApSMARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Overskudd på DKK 58.966 Hundsbæk Ejendomme ApSHundsbæk Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Overskudd på DKK 997.023 MØLLEÅCENTRET ApS, VEJLEMØLLEÅCENTRET ApS, VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Overskudd på DKK 162.145 Martin Hundsbæk ApSMartin Hundsbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2022Overskudd på DKK 543.050 Martin Hundsbæk ApSMartin Hundsbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.MARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApSMARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2022Underskudd på DKK 32.471 Hundsbæk Ejendomme ApSHundsbæk Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.MØLLEÅCENTRET ApS, VEJLEMØLLEÅCENTRET ApS, VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2021Overskudd på DKK 326.448 Martin Hundsbæk ApSMartin Hundsbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2021Overskudd på DKK 949.880 MARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApSMARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2021Overskudd på DKK 974.785 MØLLEÅCENTRET ApS, VEJLEMØLLEÅCENTRET ApS, VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2021Underskudd på DKK 18.087 Hundsbæk Ejendomme ApSHundsbæk Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2020Overskudd på DKK 133.923 Martin Hundsbæk ApSMartin Hundsbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2020Overskudd på DKK 891.963 MØLLEÅCENTRET ApS, VEJLEMØLLEÅCENTRET ApS, VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2020Overskudd på DKK 241.751 Hundsbæk Ejendomme ApSHundsbæk Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2020Overskudd på DKK 954.954 MARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApSMARTIN HUNDSBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Martin Hundsbæk er medlem af ledelsen.Se mere