20. mars 2020 · Jern- og MaskinindustrienNyt fra direktioner og bestyrelser - del 2Martin Høft A/S Jan Haurum Kristensen er indtrådt i bestyrelsen hos Martin Høft A/S (kilde: Les artikkel
20. mars 2020 · Plast ForumNyt fra branchens bestyrelserMartin Høft A/SJan Haurum Kristensen er indtrådt i bestyrelsen hos Martin Høft A/S (kilde: Les artikkel
1. mai 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderMartin Høft A/S Helle Høft Dambro er trådt ind i bestyrelsen hos Martin Høft A/S og Martin Høft - Rolgros Energi A/S i stedet for Hans Højen Andersen (kilde: Les artikkel
28. april 2017 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelser og direktioner - del 2Martin Høft A/S Helle Høft Dambro er trådt ind i bestyrelsen hos Martin Høft A/S og Martin Høft - Rolgros Energi A/S i stedet for Hans Højen Andersen (kilde: Les artikkel
28. april 2017 · Wood SupplyUge 17: Rokader i træ- og møbelbranchens ledelserMartin Høft A/S Helle Høft Dambro er trådt ind i bestyrelsen hos Martin Høft A/S og Martin Høft - Rolgros Energi A/S i stedet for Hans Højen Andersen (kilde: Les artikkel
1. juli 2013Martin Høft forlater styretMARTIN HØFT A/SMartin Høft forlater styret for MARTIN HØFT A/S etter en periode på 38 år.Se mere
1. juli 2013Martin Høft forlater styretMARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/SMartin Høft forlater styret for MARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/S etter en periode på 6 år.Se mere
1. juli 2013Martin Høft forlater styretMARTIN HØFT HOLDING ApSMartin Høft forlater styret for MARTIN HØFT HOLDING ApS etter en periode på 13 år.Se mere
26. oktober 2012Overskudd på DKK 4,8 mio.MARTIN HØFT A/SMARTIN HØFT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Martin Høft er medlem av styret.Se mere
28. august 2012Overskudd på DKK 5,7 mio.MARTIN HØFT HOLDING ApSMARTIN HØFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Martin Høft er medlem av styret.Se mere
28. august 2012Overskudd på DKK 913.194 MARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/SMARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Martin Høft er medlem av styret.Se mere
24. august 2011Regnskap for 2011 offentligjortMARTIN HØFT A/SMARTIN HØFT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Martin Høft er medlem av styret.Se mere
24. august 2011Regnskap for 2011 offentligjortMARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/SMARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Martin Høft er medlem av styret.Se mere
24. august 2011Regnskap for 2011 offentligjortMARTIN HØFT HOLDING ApSMARTIN HØFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Martin Høft er medlem av styret.Se mere
8. juli 2010Regnskap for 2010 offentligjortMARTIN HØFT HOLDING ApSMARTIN HØFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Martin Høft er medlem av styret.Se mere
8. juli 2010Regnskap for 2010 offentligjortMARTIN HØFT A/SMARTIN HØFT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Martin Høft er medlem av styret.Se mere
8. juli 2010Regnskap for 2010 offentligjortMARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/SMARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Martin Høft er medlem av styret.Se mere
6. juli 2010Connie Bering Jørgensen blir med i styretMARTIN HØFT HOLDING ApSConnie Bering Jørgensen blir med i styret for MARTIN HØFT HOLDING ApS. Martin Høft er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juli 2010Connie Bering Jørgensen blir med i styretMARTIN HØFT A/SConnie Bering Jørgensen blir med i styret for MARTIN HØFT A/S. Martin Høft er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juli 2010Connie Bering Jørgensen blir med i styretMARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/SConnie Bering Jørgensen blir med i styret for MARTIN HØFT EJENDOMSSELSKAB A/S. Martin Høft er fortsatt styremedlem.Se mere